RODRIGUEZ VARGAS MARIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VARGAS MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ VARGAS MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENPEACE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 01/07/2016 | 22/07/2022 |
GREENPEACE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 01/07/2016 |
GREENPEACE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 26/12/2011 | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VARGAS MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VARGAS MARIO
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Carranza Cobo Julian Carlos
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 86, S 8, H M 61468, I/A 12 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Carranza Cobo Julian Carlos
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 85, S 8, H M 61468, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-28
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Macias Lopez Beatriz
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 85, S 8, H M 61468, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-28
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Macias Lopez Beatriz
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 85, S 8, H M 61468, I/A 10 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Asensio
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 84, S 8, H M 61468, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: GREENPEACE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Asensio
- Rodriguez Vargas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 84, S 8, H M 61468, I/A 8 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Información de RODRIGUEZ VARGAS MARIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VARGAS MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VARGAS MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos