RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
Empresa: EASY PAYMENT AND FINANCE EP SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31548 , F 197, S 8, H M 488476, I/A 23 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Empresa: HEROLDS MEDIENVERLAG SL
Administrador Unico
- Rodriguez Valencia Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29686 , F 162, S 8, H M 534174, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: EASY PAYMENT AND FINANCE EP SA
Apoderado
- EURO REMESAS SL
- Rodriguez Valencia Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27111 , F 163, S 8, H M 488476, I/A 10 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Empresa: HEROLDS MEDIENVERLAG SL
Administrador Unico
- Rodriguez Valencia Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29686 , F 161, S 8, H M 534174, I/A 1 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27429 , F 197, S 8, H M 241006, I/A 351 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Información de RODRIGUEZ VALENCIA NELSON
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VALENCIA NELSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VALENCIA NELSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos