RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIJULER AUTOMOCION SIGLO XXI SL | Representante | 13/03/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
Empresa: SALESPARK 2010 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26928 , F 4, S 8, H M 485275, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: SALESPARK 2010 SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26928 , F 4, S 8, H M 485275, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: SALESPARK 2010 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26928 , F 4, S 8, H M 485275, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: NIPONORTE DE AUTOMOTORES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6234 , F 134, S 8, H M 101658, I/A 1 M (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: SANTANOVA 2002 SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18299 , F 156, S 8, H M 317271, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: SANTANOVA 2002 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18299 , F 156, S 8, H M 317271, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: NIJULER AUTOMOCION SIGLO XXI SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Ballesteros Sevilla Juan
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
- Ugarte Monasterio Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23805 , F 30, S 8, H M 427260, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: INNOVACIONES GELVES SL
Administrador Solidario
- Casas Clemente Manuel
- LEGALIURE SL
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22374 , F 52, S 8, H M 399543, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: SALESPARK 2010 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26928 , F 3, S 8, H M 485275, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Empresa: SALESPARK 2010 SL
Administrador Mancomunado
- Ballesteros Sevilla Juan
- Gonzalez Sanchez Arjona Antonio
- Leon Rodilla Ignacio
- Mora Peña Carlos
- Rodriguez Valdes-prieto Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26928 , F 3, S 8, H M 485275, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VALDES-PRIETO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos