RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVILLANA DE QUESOS SA | Apoderado | 02/08/2024 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Apoderado
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 5479, I/A 32 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 5479, I/A 31 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 54, S 8, H SE 5479, I/A 29 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-41
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 225, S 8, H SE 5479, I/A 26 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-41
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 224, S 8, H SE 5479, I/A 24 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: SEVILLANA DE QUESOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Vacas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 223, S 8, H SE 5479, I/A 21 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-41
Información de RODRIGUEZ VACAS ANTONIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VACAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VACAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos