RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA COMON SA | Administrador Unico | 04/10/2010 | 05/05/2015 |
PROMOTORA CONDE SEPULVEDA 14 SL | Administrador Unico | 17/03/2009 | 26/06/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
Empresa: URBANIZADORA COMON SA
Administrador Unico
- Rodriguez Terrones Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 18, S 8, H VA 24967, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-47
Empresa: PROMOTORA CONDE SEPULVEDA 14 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Terrones Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9217 , F 217, S 8, H M 148313, I/A 10 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: URBANIZADORA COMON SA
Administrador Unico
- Rodriguez Terrones Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20587 , F 59, S 8, H M 364442, I/A 3 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Empresa: PROMOTORA CONDE SEPULVEDA 14 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Terrones Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9217 , F 217, S 8, H M 148313, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Información de RODRIGUEZ TERRONES PEDRO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ TERRONES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ TERRONES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos