RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORTOSASPORT SL | Consejero | 23/10/2019 | 08/09/2023 |
TORTOSA SALUT SL | Consejero | 18/12/2018 | 31/10/2019 |
GESTIO SANITARIA ASSISTENCIAL DE TORTOSA SA MUNICIPAL | Consejero | 18/12/2018 | 30/10/2019 |
TORTOSASPORT SL | Consejero | 14/01/2016 | 23/10/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
Empresa: TORTOSASPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 207, S 8, H T 39204, I/A 14 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-43
Empresa: TORTOSASPORT SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 205, S 8, H T 39204, I/A 10 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-43
Empresa: TORTOSASPORT SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 205, S 8, H T 39204, I/A 10 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-43
Empresa: TORTOSA SALUT SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 166, S 8, H T 44850, I/A 15 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 95, S 8, H T 7677, I/A 54 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-43
Empresa: TORTOSA SALUT SL
Consejero
- Lehmann Moles Emili- Xavier
- Queralt Moreso Dolors
- Rodriguez Serrano Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 166, S 8, H T 44850, I/A 12 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-43
Consejero
- Lehmann Moles Emili- Xavier
- Queralt Moreso Dolors
- Rodriguez Serrano Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 94, S 8, H T 7677, I/A 51 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-43
Empresa: TORTOSASPORT SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 64, S 8, H T 39204, I/A 5 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-43
Información de RODRIGUEZ SERRANO XAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SERRANO XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SERRANO XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos