RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES ROSAN SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
ALMACENES ROSAN SL | Administrador Mancomunado | 02/04/2012 | 18/12/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
Empresa: ALMACENES ROSAN SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Maria Del Carmen
- Rodriguez Sanchez Miguel Angel
- Rodriguez Sanchez Obdulio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13116 , F 188, S 8, H M 84150, I/A 15 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: ALMACENES ROSAN SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Maria Del Carmen
- Rodriguez Sanchez Miguel Angel
- Rodriguez Sanchez Obdulio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13116 , F 187, S 8, H M 84150, I/A 14 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: ALMACENES ROSAN SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Maria Del Carmen
- Rodriguez Sanchez Miguel Angel
- Rodriguez Sanchez Obdulio Manuel
- Rodriguez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13116 , F 187, S 8, H M 84150, I/A 13 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: ALMACENES ROSAN SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Sanchez Maria Del Carmen
- Rodriguez Sanchez Miguel Angel
- Rodriguez Sanchez Obdulio Manuel
- Rodriguez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13116 , F 187, S 8, H M 84150, I/A 12 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Información de RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SANCHEZ OBDULIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos