RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL | Socio Unico | 28/04/2023 | |
EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL | Administrador Unico | 28/04/2023 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ EXCAVACIONES MOVIMIENTOS Y VIALES SL | Socio Unico | 04/06/2018 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ EXCAVACIONES MOVIMIENTOS Y VIALES SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | |
ALCARFIX SUMINISTROS GLOBALES SL | Administrador Solidario | 27/02/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
Empresa: EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 111, S 8, H J 25385, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-23
Empresa: EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL
Administrador Solidario
- Damas Anguita Antonio David
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 111, S 8, H J 25385, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-23
Empresa: EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL
Socio Único
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 111, S 8, H J 25385, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-23
Empresa: EXCO EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS SL
Administrador Solidario
- Damas Anguita Antonio David
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 110, S 8, H J 25385, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-23
Administrador Unico
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 158, S 8, H J 23168, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-23
Socio Único
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 158, S 8, H J 23168, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-23
Empresa: ALCARFIX SUMINISTROS GLOBALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gonzalez Juan Carlos
- Rodriguez Sanchez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138, L 96, F 29, S 8, H AV 5066, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-05
Información de RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos