RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMASO GUARDI SL | Socio Unico | 16/10/2018 | |
DAMASO GUARDI SL | Administrador Unico | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
Empresa: DAMASO GUARDI SL
Administrador Unico
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 13, S 8, H TF 61705, I/A 1 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-38
Empresa: DAMASO GUARDI SL
Socio Único
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 13, S 8, H TF 61705, I/A 1 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-38
Empresa: CASTLE LAN SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
- Rodriguez Sanchez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 42, S 8, H TF 52438, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-38
Empresa: CASTLE LAN SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
- Rodriguez Sanchez Jenifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 42, S 8, H TF 52438, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Empresa: CASTLE LAN SL
Administrador Solidario
- Cueto Perez Daniel Alejandro
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 42, S 8, H TF 52438, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Empresa: CASTLE LAN SL
Administrador Solidario
- Cueto Perez Daniel Alejandro
- Rodriguez Sanchez Damaso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 40, S 8, H TF 52438, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Información de RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SANCHEZ DAMASO JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos