RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FAROLA DE SANTANDER SL | Socio Unico | 02/03/2020 | |
LA FAROLA DE SANTANDER SL | Administrador Unico | 02/03/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
Empresa: LA FAROLA DE SANTANDER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Salvador Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 200, S 8, H S 33975, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-39
Empresa: LA FAROLA DE SANTANDER SL
Socio Único
- Rodriguez Salvador Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 200, S 8, H S 33975, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-39
Empresa: GOLF COACHING ACADEMY SL
Apoderado Solidario
- Martinez De La Fuente Fernando Juan
- Rodriguez Salvador Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32645 , F 104, S 8, H M 587621, I/A 5 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: GOLF COACHING ACADEMY SL
Apoderado Solidario
- Martinez De La Fuente Fernando Juan
- Rodriguez Salvador Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32645 , F 102, S 8, H M 587621, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Información de RODRIGUEZ SALVADOR JAIME
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SALVADOR JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SALVADOR JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos