RODRIGUEZ SALGADO LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SALGADO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ SALGADO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD & BACUS SL | Administrador Solidario | 08/08/2016 | |
EMPRENLAB CONSULT SL | Administrador Unico | 03/07/2014 | |
UNITED IDHOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2014 | |
UNITED IDHOLDING SL | Presidente | 13/03/2014 | |
UNITED IDHOLDING SL | Consejero | 13/03/2014 | |
ASFALTOS LOS SANTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/04/2012 | |
GEVORA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SALGADO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SALGADO LUIS
Empresa: FOOD & BACUS SL
Administrador Solidario
- Luque Perez Maria Purificacion
- Rodriguez Salgado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45502 , F 6, S 8, H B 489984, I/A 1 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
Empresa: EMPRENLAB CONSULT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Salgado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44385 , F 72, S 8, H B 454561, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: UNITED IDHOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabregat Clotet Josep
- Lopez Silva Maria Elena
- Rodriguez Salgado Luis
- Xavier Joubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44212 , F 145, S 8, H B 449754, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: UNITED IDHOLDING SL
Consejero
Presidente
- Rodriguez Salgado Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44212 , F 141, S 8, H B 449754, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Empresa: ASFALTOS LOS SANTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rebollo Serrano Alberto
- Rodriguez Salgado Luis
- Villalba Hernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 219, S 8, H BA 417, I/A 15 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-06
Empresa: ASFALTOS LOS SANTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rebollo Serrano Alberto
- Rodriguez Salgado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 219, S 8, H BA 417, I/A 14 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-06
Empresa: GEVORA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puerto Paniagua Ricardo
- Rodriguez Salgado Luis
- Villalba Hernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 104, S 8, H BA 3148,BA , I/ 58 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-06
Empresa: GEVORA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puerto Paniagua Ricardo
- Rodriguez Salgado Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 104, S 8, H BA 3148,BA , I/ 57 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-06
Información de RODRIGUEZ SALGADO LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SALGADO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SALGADO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos