RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTA 4 PENSIONES SA SOCIEDAD GESTORA FONDOS DE PENSIONES | Consejero | 30/05/2016 | |
RENTA 4 GESTORA SGIIC SA | Consejero | 24/01/2012 | |
RENTA 4 BANCO SA | Consejero | 03/06/2011 | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
Consejero
- Rodriguez-sahagun Martinez Sofia
- Trueba Cortes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27602 , F 206, S 8, H M 196873, I/A 45 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
Consejero
- Rodriguez-sahagun Martinez Sofia
- Trueba Cortes Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23975 , F 210, S 8, H M 96441, I/A 91 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: BANCO ALICANTINO DE COMERCIO SA
Consejero
- Ferreras Diez Pedro
- Lopez Garcia Juan Luis
- Rodriguez-sahagun Martinez Sofia
- Sanchez Quiñones Gonzalez Jesus
- Ureta Domingo Juan Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 196, S 8, H M 73980, I/A 51 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Información de RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ-SAHAGUN MARTINEZ SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos