RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO PEDIATRICO SAN JOSE EDUCA SALUD SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | |
CLINICA PEDIATRICA DOCTOR AGUILAR DOCTOR SACRISTAN SL | Soc.Prof. | 29/04/2024 | |
VEGA BEBE SL | Administrador Solidario | 28/12/2010 | |
FORMACION EN SALUD SLP | Soc.Prof. | 06/05/2009 | |
FORMACION EN SALUD SLP | Administrador Solidario | 06/05/2009 | |
EDUCASALUD PEDIATRICA SL | Administrador Unico | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
Soc.Prof.
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 5, S 8, H SE 48386, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-41
Administrador Unico
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 5, S 8, H SE 48386, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Socio Único
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 5, S 8, H SE 48386, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Soc.Prof.
- Aguilar Diosdado Jose Maria
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 3, S 8, H SE 48386, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Empresa: INSTITUTO DOCTOR SACRISTAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
- Rodriguez Sacristan Cascajo Cristina
- Rodriguez Sacristan Cascajo Jaime
Presidente
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 160, S 8, H SE 51646, I/A 17 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Empresa: INSTITUTO DOCTOR SACRISTAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
- Rodriguez Sacristan Cascajo Cristina
- Rodriguez Sacristan Cascajo Jaime
Presidente
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 153, S 8, H SE 51646, I/A 11 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Empresa: INSTITUTO DOCTOR SACRISTAN SA
Presidente
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 153, S 8, H SE 51646, I/A 11 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Empresa: GRUPO PEDIATRICO NEONATAL SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 15, S 8, H SE 92029, I/A 6 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-41
Empresa: INSTITUTO DOCTOR SACRISTAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
- Rodriguez Sacristan Cascajo Asuncion
- Rodriguez Sacristan Cascajo Cristina
- Rodriguez Sacristan Cascajo Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 152, S 8, H SE 51646, I/A 10 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
Empresa: GRUPO PEDIATRICO NEONATAL SL
Administrador Solidario
- Ferreira Perez Jose Fernando
- Goñi Gonzalez Tomas
- Gonzalez Meneses Lopez Antonio
- Jimenez Parrilla Francisco Jose
- Rodriguez Sacristan Cascajo Andres Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 11, S 8, H SE 92029, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ SACRISTAN CASCAJO ANDRES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos