RODRIGUEZ RUBIO JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RUBIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ RUBIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CHOVA SA | Administrador Solidario | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RUBIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RUBIO JOSE
Empresa: COMERCIAL CHOVA SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 47, S 8, H M 12394, I/A 8 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: COMERCIAL CHOVA SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 47, S 8, H M 12394, I/A 7 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: HERMANOS RODRIGUEZ RUBIO SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 114, S 8, H M 32070, I/A 8 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: HERMANOS RODRIGUEZ RUBIO II SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 86, S 8, H M 44634, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Empresa: HERMANOS RODRIGUEZ RUBIO SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 114, S 8, H M 32070, I/A 7 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Empresa: COMERCIAL CHOVA SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 46, S 8, H M 12394, I/A 6 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: HERMANOS RODRIGUEZ RUBIO II SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Rubio Antonio
- Rodriguez Rubio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 85, S 8, H M 44634, I/A 6 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Información de RODRIGUEZ RUBIO JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RUBIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RUBIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos