RODRIGUEZ ROSADO VICENTE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ROSADO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ROSADO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ROSADO VICENTE
Empresa: CONGELADOS MAVI SL
Apoderado
- Rodriguez Rosado Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 125, S 8, H TO 9488, I/A 4 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-45
Empresa: CONGELADOS MAVI SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rosado Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 125, S 8, H TO 9488, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-45
Empresa: HELADOS Y CONGELADOS TOLEDO SL
Liquidador
- Rodriguez Rosado Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 210, S 8, H TO 6287, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-45
Empresa: HELADOS Y CONGELADOS TOLEDO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rosado Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 210, S 8, H TO 6287, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-45
Información de RODRIGUEZ ROSADO VICENTE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ROSADO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ROSADO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos