RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RORELEC INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
RORELEC INSTALACIONES SL | Socio Unico | 06/03/2024 | |
SERVICIOS AGRICOLAS JAVIER RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 23/11/2022 | |
SERVICIOS AGRICOLAS JAVIER RODRIGUEZ SL | Socio Unico | 23/11/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
Empresa: RORELEC INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552 , F 150, S 8, H SE143266, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-41
Empresa: RORELEC INSTALACIONES SL
Socio Único
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7552 , F 150, S 8, H SE143266, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-41
Administrador Unico
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 47, S 8, H CU 12331, I/A 1 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-16
Socio Único
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 47, S 8, H CU 12331, I/A 1 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-16
Empresa: REFORMAS CON SENTIDO COMUN SL
Liquidador
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21180 , F 129, S 8, H M 376109, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Empresa: REFORMAS CON SENTIDO COMUN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21180 , F 129, S 8, H M 376109, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Empresa: ARE YOU READY HAIR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Guardado Jessica Iveth
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29023 , F 137, S 8, H M 522652, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: ARE YOU READY HAIR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Guardado Jessica Iveth
- Rodriguez Roman Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29023 , F 134, S 8, H M 522652, I/A 1 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Información de RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos