RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTERIA LOREA SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
CARAMELUCHI MODAS SL | Administrador Unico | 06/07/2020 | |
JAMER GROUP 2020 SL | Administrador Unico | 03/07/2020 | |
XAMALU FILMES SL | Administrador Solidario | 15/07/2019 | |
BACROM SL | Secretario | 26/01/2018 | |
BACROM SL | Consejero | 26/01/2018 | |
RESTAURANTE BOSQUE PALERMO SL | Administrador Unico | 23/12/2016 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS EL PINAR SL | Administrador Solidario | 23/03/2015 | |
LOREA JANARIDENDA SL | Socio Unico | 18/02/2014 | |
LOREA JANARIDENDA SL | Administrador Unico | 18/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Empresa: ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL
Administrador Solidario
- Rey Rodriguez Manuel
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 6888, I/A 8 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-15
Empresa: FRUTERIA LOREA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 97, S 8, H SS 45011, I/A 1 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-20
Empresa: CARAMELUCHI MODAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40657 , F 55, S 8, H M 721496, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: JAMER GROUP 2020 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40671 , F 30, S 8, H M 721767, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Empresa: XAMALU FILMES SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
- Sanchez Bermudez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 213, S 8, H C 12496, I/A 5 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-15
Empresa: JOKYFREN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 123, S 8, H B 401195, I/A 2 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: BACROM SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Anton Alejandro
- Garcia Rodriguez Miguel Angel
- Garcia Rodriguez Sandra
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22217 , F 193, S 8, H B 33247, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Empresa: RESTAURANTE BOSQUE PALERMO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45691 , F 207, S 8, H B 496051, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Apoderado
- Caracuel Roldan Maria Araceli
- Cumplido Caro Manuel
- De Paz Gonzalez Alejandro
- Diaz Mingorance Eva
- Espejo Carvajal Maria Teresa
- Guerrero Peña Yolanda
- Lechuga Ariza Maria Dunia
- Lopez Ruiz Juan Antonio
- Nuñez Martinez Manuel
- Perez Lopez Sonia
- Ramirez Quintero Rafael
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
- Sanchez Bustos Miguel Carlos
- Zurera Aguado Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 204, S 8, H CO 35656, I/A 36 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-14
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS EL PINAR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Rodriguez Maria Carmen
- Rodriguez Rodriguez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 189, S 8, H TO 37153, I/A 1 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-45
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos