RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATA SAE | Apoderado Mancomunado | 22/11/2010 | |
BATA SAE | Consejero Delegado Mancomunado | 10/11/2009 | 12/02/2010 |
BATA SAE | Consejero | 10/11/2009 | 12/02/2010 |
AVILA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2009 | 22/01/2010 |
AVILA SA | Consejero | 23/11/2009 | 22/01/2010 |
AVILA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/03/2009 | 23/11/2009 |
AVILA SA | Consejero | 27/02/2009 | 23/11/2009 |
BATA SAE | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2009 | 10/11/2009 |
BATA SAE | Consejero | 03/02/2009 | 10/11/2009 |
AVILA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/02/2009 | 04/03/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
Empresa: BATA SAE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 14, S 8, H A 62891, I/A 30 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-03
Empresa: BATA SAE
Consejero Delegado Mancomunado
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 12, S 8, H A 62891, I/A 23 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-03
Empresa: AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H A 13717, I/A 21 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-03
Empresa: AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mariani Barbara
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Mariani Barbara
- Mccabe Richard
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H A 13717, I/A 20 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-03
Empresa: AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alessi Claudio
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Alessi Claudio
- Nusser Bernhard
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 6, S 8, H A 13717, I/A 20 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-03
Empresa: BATA SAE
Consejero Delegado Mancomunado
- Mariani Barbara
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Mariani Barbara
- Mccabe Richard
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 12, S 8, H A 62891, I/A 21 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-03
Empresa: BATA SAE
Consejero Delegado Mancomunado
- Alessi Claudio
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Consejero
- Alessi Claudio
- Nusser Bernhard
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 12, S 8, H A 62891, I/A 21 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-03
Empresa: AVILA SA
Consejero
- Alessi Claudio
- Rodriguez Rodriguez Jonas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 5, S 8, H A 13717, I/A 18 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-03
Empresa: AVILA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 5, S 8, H A 13717, I/A 18 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-03
Empresa: AVILA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 5, S 8, H A 13717, I/A 18 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-03
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos