RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARPHONE SA | Apoderado | 31/05/2024 | |
INTERNATIONAL EXPRESS WORLDWIDE SL | Apoderado | 23/05/2024 | |
COCOA CORP SL | Administrador Unico | 05/05/2023 | |
PHARMAGIP SL | Consejero | 01/03/2022 | |
PHARMAGIP SL | Presidente | 01/03/2022 | |
LAS CUMBRES CORP. SL | Socio Unico | 12/06/2021 | |
LAS CUMBRES CORP. SL | Administrador Unico | 12/06/2021 | |
ONLINE MEDIA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 24/04/2021 | |
ITONOMAS ASSET SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
LAS CUPULAS CORP MADRID SL | Administrador Unico | 15/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
Empresa: STARPHONE SA
Apoderado
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 39911, I/A 15 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: INTERNATIONAL EXPRESS WORLDWIDE SL
Apoderado
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 284252, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: COCOA CORP SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45150 , F 30, S 8, H M 794488, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: PHARMAGIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Fernandez Avenger Irene
- Lens Cabrera Juan Carlos
- Rivero Cuadrado Agustin
- Rodriguez Rivera Fernando
Presidente
- Rodriguez Rivera Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43035 , F 49, S 8, H M 760655, I/A 1 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Empresa: LAS CUMBRES CORP. SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41987 , F 171, S 8, H M 743502, I/A 1 (12/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: LAS CUMBRES CORP. SL
Socio Único
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41987 , F 171, S 8, H M 743502, I/A 1 (12/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: ONLINE MEDIA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29116 , F 25, S 8, H M 524252, I/A 2 (24/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Empresa: ITONOMAS ASSET SL
Apoderado
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 40, S 8, H M 709751, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: LAS CUPULAS CORP MADRID SL
Administrador Unico
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32779 , F 24, S 8, H M 589992, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: LAS CUPULAS CORP MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Rivera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32779 , F 24, S 8, H M 589992, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos