RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA | Consejero | 19/05/2016 | 02/07/2021 |
ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA | Presidente | 30/04/2013 | 19/05/2016 |
ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA | Consejero | 30/04/2013 | 19/05/2016 |
ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA | Apoderado | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
Empresa: ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA
Consejero
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 112, S 8, H C 6779, I/A 25 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-15
Empresa: ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA
Consejero
- Alvarez Rodriguez Julio
- Alvarez Rodriguez Roberto
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 111, S 8, H C 6779, I/A 23 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-15
Empresa: ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA
Consejero
- Alvarez Rodriguez Enrique
- Alvarez Rodriguez Julio
- Alvarez Rodriguez Roberto
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Presidente
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 111, S 8, H C 6779, I/A 23 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-15
Empresa: ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Rodriguez Enrique
- Alvarez Rodriguez Roberto
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 111, S 8, H C 6779, I/A 22 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-15
Empresa: ALVAREZ CONCHADO E HIJOS SA
Consejero
- Alvarez Rodriguez Enrique
- Alvarez Rodriguez Julio
- Alvarez Rodriguez Roberto
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Presidente
- Rodriguez Rey Maria Blanca
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 111, S 8, H C 6779, I/A 21 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-15
Información de RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ REY MARIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos