RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL | Secretario | 19/04/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
Empresa: COLEGIO MONTEALBIR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bremon Sacristan Jose Antonio
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23003 , F 204, S 8, H M 412124, I/A 13 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Jose Antonio Bremon Sacristan
- Rodriguez Reguera Arturo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 175, S 8, H GU 6674, I/A 14 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-19
Empresa: LEMAR MARKETING INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Reguera Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11210 , F 143, S 8, H M 176356, I/A 5 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Reguera Arturo
- Rosa Maria De Castro Velasco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 175, S 8, H GU 6674, I/A 13 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-19
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Presidente
- Rodriguez Reguera Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 175, S 8, H GU 6674, I/A 13 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-19
Empresa: COLEGIO MONTEALBIR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Consejero Delegado Solidario
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Presidente
- Rodriguez Reguera Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23003 , F 203, S 8, H M 412124, I/A 12 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 174, S 8, H GU 6674, I/A 11 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-19
Empresa: GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Reguera Arturo
- Rosa Maria De Castro Velasco
Consejero
Secretario
- Rodriguez Reguera Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 174, S 8, H GU 6674, I/A 11 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-19
Empresa: COLEGIO MONTEALBIR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Consejero Delegado Solidario
- De Castro Velasco Rosa Maria
- Rodriguez Reguera Arturo
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23003 , F 201, S 8, H M 412124, I/A 10 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Información de RODRIGUEZ REGUERA ARTURO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ REGUERA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ REGUERA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos