RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2024 | |
VODAFONE ONO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2024 | |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado | 23/12/2021 | |
VODAFONE ONO SA | Apoderado | 22/12/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Ramos Jesus Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 131612, I/A 822 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Ramos Jesus Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 410376, I/A 421 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Rodriguez Ramos Jesus Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 100, S 8, H M 131612, I/A 748 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Rodriguez Ramos Jesus Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41731 , F 198, S 8, H M 410376, I/A 349 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Información de RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RAMOS JESUS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos