RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES DE FLUIDOS ENERGETICOS SL | Liquidador | 13/02/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
Administrador Unico
- Rodriguez Quintela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13867 , F 89, S 8, H M 226869, I/A 13 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-28
Administrador Unico
- Rodriguez Quintela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003 , F 75, S 8, H BI 30135, I/A 2 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-48
Administrador Mancomunado
Representante
- Rodriguez Quintela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 118, S 8, H M 438904, I/A 11 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Apoderado Solidario
Representante
- Rodriguez Quintela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 116, S 8, H M 438904, I/A 10 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Liquidador
- Rodriguez Quintela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15434 , F 98, S 8, H M 259205, I/A 6 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Información de RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ QUINTELA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos