RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2010 | 06/05/2014 |
LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL | Consejero | 13/01/2010 | 06/05/2014 |
LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL | Secretario | 17/05/2010 | 06/05/2014 |
ROPRAVI SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2010 | 30/04/2014 |
ROPRAVI SL | Consejero | 13/01/2010 | 30/04/2014 |
ROPRAVI SL | Secretario | 12/04/2010 | 30/04/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
Empresa: LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Prados Inmaculada
- Rodriguez Prados Juan Carlos
- Rodriguez Prados Salvador
Consejero
- Rodriguez Prados Inmaculada
- Rodriguez Prados Juan Carlos
- Rodriguez Prados Salvador
Presidente
Secretario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881, L 1794, F 132, S 8, H MA 51511, I/A 8 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-29
Empresa: ROPRAVI SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Prados Inmaculada
- Rodriguez Prados Juan Carlos
- Rodriguez Prados Salvador
Consejero
- Rodriguez Prados Inmaculada
- Rodriguez Prados Juan Carlos
- Rodriguez Prados Salvador
Presidente
Secretario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887, L 1800, F 36, S 8, H MA 10644, I/A 11 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-29
Empresa: LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881, L 1794, F 132, S 8, H MA 51511, I/A 7 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-29
Empresa: ROPRAVI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887, L 1800, F 36, S 8, H MA 10644, I/A 10 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-29
Empresa: ROPRAVI SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Consejero
- Rodriguez Prados Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887, L 1800, F 36, S 8, H MA 10644, I/A 9 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: LA ESTRELLA DE PESCAMAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Prados Inmaculada
Consejero
- Rodriguez Prados Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881, L 1794, F 131, S 8, H MA 51511, I/A 6 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Información de RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PRADOS INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos