RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELIO BROS SL | Administrador Solidario | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
Empresa: HELIO BROS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Plaza Maria Isabel
- Roriguez Plaza Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 21, S 8, H AL 47078, I/A 1 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-04
Empresa: TAUROMARAL SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Plaza Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 31, S 8, H AL 30184, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-04
Empresa: ISCAR PLAZA SL
Administrador Solidario
- Plaza Gonzalez Carmen
- Rodriguez Plaza Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 131, S 8, H AL 18774, I/A 3 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-04
Información de RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PLAZA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos