RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEÑORIO DE LA GRANJA SL | Administrador Unico | 11/07/2011 | 25/05/2015 |
BETEC SL | Administrador Unico | 08/07/2011 | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
Empresa: SEÑORIO DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pina Blanco Gonzalo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13310 , F 213, S 8, H M 39086, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: BETEC SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pina Blanco Gonzalo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 212, S 8, H M 27207, I/A 7 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Empresa: SEÑORIO DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pina Blanco Gonzalo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13310 , F 212, S 8, H M 39086, I/A 7 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Empresa: BETEC SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pina Blanco Gonzalo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 212, S 8, H M 27207, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Información de RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PINA BLANCO GONZALO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos