RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TRENZA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 24/04/2014 | |
BETEC SL | Administrador Unico | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
Empresa: SEÑORIO DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Rodriguez-pina Blanco Gloria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 39086, I/A 11 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: SEÑORIO DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Rodriguez-pina Blanco Gloria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13310 , F 213, S 8, H M 39086, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: LA TRENZA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez-pina Blanco Gloria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32223 , F 48, S 8, H M 579971, I/A 1 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: BETEC SL
Administrador Unico
- Rodriguez-pina Blanco Gloria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 212, S 8, H M 27207, I/A 7 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Información de RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ-PINA BLANCO GLORIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos