RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAKEITNOW GLOBAL AVANT SL | Socio Unico | 29/01/2019 | |
TAKEITNOW GLOBAL AVANT SL | Administrador Unico | 29/01/2019 | |
TRANSPORTES FUENTE CABAL SL | Administrador Unico | 29/03/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
Empresa: RODRIGUEZ PIMENTEL 2015 SL
Administrador Solidario
- Garzon Pimentel Veronica
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 102, S 8, H GR 46854, I/A 2 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-18
Empresa: TAKEITNOW GLOBAL AVANT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 76, S 8, H OR 16434, I/A 1 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-32
Empresa: TAKEITNOW GLOBAL AVANT SL
Socio Único
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 76, S 8, H OR 16434, I/A 1 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-32
Empresa: TRANSPORTES FUENTE CABAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 70, S 8, H AS 39300, I/A 4 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-33
Empresa: RODRIGUEZ PIMENTEL 2015 SL
Administrador Solidario
- Garzon Pimentel Veronica
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 101, S 8, H GR 46854, I/A 1 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-18
Empresa: SOGNUS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 97, S 8, H OR 11789, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-32
Información de RODRIGUEZ PEREZ RUBEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEREZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEREZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos