RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALSICO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
Empresa: VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 144, S 8, H B 412389, I/A 13 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Empresa: VESTIMMO PRODUCTOS SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40897 , F 29, S 8, H B 94721, I/A 25 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Administrador Mancomunado
- Fatima Civantos Romero
- Manzano Torrado Javier Maria
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 61, S 8, H BA 28255, I/A 1 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-06
Empresa: TEXTIL ROSS MA SL
Liquidador
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36654 , F 127, S 8, H B 132780, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: TEXTIL ROSS MA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36654 , F 127, S 8, H B 132780, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: SAINT GOBAIN IDAPLAC SL
Apoderado
- Jimenez Nuñez Enrique
- Lafuente Salas Jaime
- Rodriguez Perez Ignacio
- Salinas Fernandez Manuel
- Tomas Gumfau Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41396 , F 221, S 8, H B 226593, I/A 49 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-08
Empresa: EXPLOTACION SOLAR JUAREZ SL
Liquidador
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 93, S 8, H BA 18018, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-06
Empresa: EXPLOTACION SOLAR JUAREZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 93, S 8, H BA 18018, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-06
Información de RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos