RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHN COCKERILL HAMON SA | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
HAMON ESINDUS LATINOAMERICA SL | Apoderado | 27/12/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
Empresa: EXPERIAN HOLDINGS ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30298 , F 119, S 8, H M 234155, I/A 42 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: EXPERIAN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27429 , F 190, S 8, H M 237195, I/A 50 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34942 , F 207, S 8, H M 218368, I/A 58 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: ESINDUS SA
Apoderado Solidario
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 40, S 8, H M 118183, I/A 134 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: ESINDUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 39, S 8, H M 118183, I/A 131 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caballero Gomez Maria Lorena
- Estevez Luaña Rita
- Pascual Huerta Pablo
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Apoderado Mancomunado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34942 , F 203, S 8, H M 218368, I/A 55 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: ESINDUS SA
Apoderado
- Fernandez De Mera Navarro Emma
- Fernandez De Mera Navarro Emma
- Ferreras Matilla Luis
- Ferreras Matilla Luis
- Gonzalez Del Valle Y Chavarri Martin
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Llamas Arjona Jose Antonio
- Montalvo Palomino Silvia
- Morera Escrigas Vicente
- Morera Escrigas Vicente
- Morera Escrigas Vicente
- Rodriguez Ganzo Francisco Javier
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Utrera Garitagoitia Ignacio
- Utrera Garitagoitia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 36, S 8, H M 118183, I/A 130 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: EXPERIAN HOLDINGS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30298 , F 113, S 8, H M 234155, I/A 35 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Empresa: EXPERIAN HOLDINGS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Benedetti Christian
- Benedetti Christian
- Del Gallo Ballesteros Alfonso
- Del Gallo Ballesteros Alfonso
- Esteban Caballero Manuel Eduardo
- Fernandez Atela Felipe
- Fernandez Atela Felipe
- Rodriguez Perez Eva- Maria
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30298 , F 113, S 8, H M 234155, I/A 35 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Empresa: EXPERIAN ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caballero Gomez Maria Lorena
- Del Gallo Ballesteros Alfonso
- Fernandez Atela Felipe
- Marin Merlo Jaime
- Pascual Huerta Pablo
- Rodriguez Perez Eva- Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27429 , F 183, S 8, H M 237195, I/A 43 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEREZ EVA- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos