RODRIGUEZ PENA RAMON
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PENA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PENA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Administrador Solidario | 27/03/2012 | 25/10/2021 |
NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Administrador Solidario | 13/11/2020 | 25/10/2021 |
OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS SA | Apoderado | 09/04/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PENA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PENA RAMON
Empresa: NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Pena Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 156, S 8, H C 40271, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-15
Empresa: NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Administrador Solidario
- Muradas Fernandez Amancio
- Pequeno Varela Serafin
- Rodriguez Pena Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 156, S 8, H C 40271, I/A 13 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-15
Empresa: NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Administrador Solidario
- Muradas Fernandez Amancio
- Pequeno Varela Serafin
- Rodriguez Pena Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 156, S 8, H C 40271, I/A 13 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-15
Empresa: OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 186, S 8, H GC 9576, I/A 94 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-35
Empresa: NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Administrador Solidario
- Muradas Fernandez Amancio
- Pequeno Varela Serafin
- Rodriguez Pena Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 154, S 8, H C 40271, I/A 7 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Empresa: NORCONTRATAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Administrador Solidario
- Barca Alvarez Marcelino
- Muradas Fernandez Amancio
- Pequeno Varela Serafin
- Rodriguez Pena Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 154, S 8, H C 40271, I/A 4 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-15
Información de RODRIGUEZ PENA RAMON
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PENA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PENA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos