RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA | Consejero | 25/03/2015 | |
BENOAK SL | Apoderado Solidario | 05/02/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bargallo Branguli Ferran
- Cremades Schulz Marco
- Lacunza Oyarbide Francisco Javier
- Rodriguez Peña Carmen
- Scheybeler Cedric A
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 114, S 8, H M 57421, I/A 32 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA SL
Apoderado
- Bargallo Branguli Fernando
- Jonathan Paul Dykes
- Robert John Flory
- Rodriguez Peña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 124, S 8, H B 102768, I/A 20 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Empresa: DESARROLLO Y PROYECTOS WARREN SL
Liquidador
- Rodriguez Peña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44439 , F 90, S 8, H B 456092, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: DESARROLLO Y PROYECTOS WARREN SL
Administrador Unico
Liquidador
- Rodriguez Peña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44439 , F 90, S 8, H B 456092, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: ROBERTSON CENTRE SA
Apoderado
- Bargallo Branguli Fernando
- Rodriguez Peña Carmen
- Thomson Richard Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 167, S 8, H Z 23064, I/A 8 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-50
Empresa: NET LANGUAGES SL
Apoderado
- Jonathan Paul Dykes
- Rodriguez Peña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41473 , F 104, S 8, H B 174805, I/A 15 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE SABADELL SL
Administrador
- Rodriguez Peña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33895 , F 216, S 8, H B 109351, I/A 19 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 112, S 8, H M 57421, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 112, S 8, H M 57421, I/A 26 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: INTERNATIONAL HOUSE PALMA SL
Apoderado
- Dykes Jonathan Paul
- Rodriguez Peña Carmen
- Wright Janet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 5, S 8, H PM 13591, I/A 18 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ PEÑA CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEÑA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEÑA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos