RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAN DE ZARATE SL | Liquidador | 26/05/2022 | |
PAN DE ZARATE SL | Socio Unico | 27/09/2018 | |
SHERRYPASTRY SL | Socio Unico | 27/09/2018 | |
SHERRYPASTRY SL | Administrador Unico | 02/02/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
Empresa: PAN DE ZARATE SL
Liquidador
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 36, S 8, H CA 47148, I/A 3 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-11
Empresa: PAN DE ZARATE SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 36, S 8, H CA 47148, I/A 3 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-11
Empresa: SHERRYPASTRY SL
Socio Único
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 29, S 8, H CA 49224, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-11
Empresa: PAN DE ZARATE SL
Socio Único
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 36, S 8, H CA 47148, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-11
Empresa: SHERRYPASTRY SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 28, S 8, H CA 49224, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-11
Empresa: PAN DE ZARATE SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pedregosa Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 35, S 8, H CA 47148, I/A 1 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-11
Información de RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PEDREGOSA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos