RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS Y FONTANERIA REMA SL | Socio Unico | 26/03/2021 | |
REFORMAS Y FONTANERIA REMA SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
GARAJES ROMA OURENSE SL | Socio Unico | 28/02/2019 | |
GARAJES ROMA OURENSE SL | Administrador Unico | 28/02/2019 | |
GENESIS-RODRIGO SL | Administrador Unico | 10/05/2013 | |
MAPA-ARRIBADAS SL | Administrador Unico | 11/07/2012 | |
MAPA-ARRIBADAS SL | Apoderado | 12/04/2012 | |
EDITORIAL AURIA SL | Administrador Solidario | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
Empresa: REFORMAS Y FONTANERIA REMA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 47, S 8, H OR 14712, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-32
Empresa: REFORMAS Y FONTANERIA REMA SL
Socio Único
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 47, S 8, H OR 14712, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-32
Empresa: GARAJES ROMA OURENSE SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 84, S 8, H OR 16474, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-32
Empresa: GARAJES ROMA OURENSE SL
Socio Único
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 84, S 8, H OR 16474, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-32
Apoderado Solidario
- Rodriguez Gonzalez Miguel Angel
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 38, S 8, H OR 13192, I/A 5 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-32
Empresa: FELISINDO MARRA MARTIN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813 , F 119, S 8, H OR 12957, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-32
Empresa: MAPA-ARRIBADAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 65, S 8, H OR 13378, I/A 3 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-32
Empresa: MAPA-ARRIBADAS SL
Apoderado
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 64, S 8, H OR 13378, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-32
Empresa: EDITORIAL AURIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ramos Luis
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 111, S 8, H OR 5671, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-32
Empresa: EDITORIAL AURIA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Prieto Elias
- Rodriguez Pazos Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 111, S 8, H OR 5671, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-32
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PAZOS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos