RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURE SONIA SL | Administrador Unico | 22/07/2016 | |
PAN Y JARA SL | Administrador Solidario | 04/09/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
Empresa: FUTURE SONIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34941 , F 210, S 8, H M 628446, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Empresa: PAN Y JARA SL
Administrador Solidario
- Roca Garcia Margarita
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14843 , F 152, S 8, H M 246925, I/A 6 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: PANIFICADORA DEL CENTRO SA
Apoderado
- Bolonio Torallas Pablo
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 94, S 8, H M 59249, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: MARIA ZAYAS SA
Apoderado
- Bolonio Torallas Pablo
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 79, S 8, H M 57116, I/A 12 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: PANIFICADORA DEL CENTRO SA
Apoderado
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 94, S 8, H M 59249, I/A 12 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Empresa: MARIA ZAYAS SA
Apoderado
- Rodriguez Pariente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 15, S 8, H M 57116, I/A 11 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Información de RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PARIENTE FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos