RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSPIRED TECHNOLOGY SERVICES SL | Apoderado | 05/06/2019 | |
SERGE PALERMO SL | Apoderado | 17/05/2017 | |
SUN COAST ADMINISTRACIONES S. XXI SL | Socio Unico | 17/02/2012 | |
SUN COAST ADMINISTRACIONES S. XXI SL | Administrador Unico | 17/02/2012 | |
AQUARIUS TECHNOLOGY SERVICES SL | Apoderado | 14/12/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
Empresa: INSPIRED TECHNOLOGY SERVICES SL
Administrador Unico
Apoderado
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5845, L 4752, F 178, S 8, H MA151119, I/A 1 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-29
Empresa: ICON FOOD SL
Administrador Unico
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 4386, F 35, S 8, H MA132167, I/A 4 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-29
Empresa: SERGE PALERMO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Cornejo Damian Steffen
- Enu Victoria Eleonore
- Le Gleut Anne France Catherine
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622, L 4529, F 70, S 8, H MA139728, I/A 1 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-29
Empresa: ICON FOOD SL
Administrador Unico
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 4386, F 33, S 8, H MA132167, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: SUN COAST ADMINISTRACIONES S. XXI SL
Administrador Unico
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4977, L 3884, F 99, S 8, H MA112431, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: SUN COAST ADMINISTRACIONES S. XXI SL
Socio Único
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4977, L 3884, F 99, S 8, H MA112431, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: AQUARIUS TECHNOLOGY SERVICES SL
Administrador Unico
Apoderado
- Rodriguez Palomo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825, L 3733, F 210, S 8, H MA107357, I/A 1 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-29
Información de RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PALOMO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos