RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANROD GESTION SL | Administrador Unico | 21/04/2014 | |
WENOLIV SL | Socio Unico | 27/04/2012 | |
WENOLIV SL | Administrador Unico | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: MANROD GESTION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5264 , F 63, S 8, H SE 86878, I/A 3 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-41
Empresa: WENOLIV SL
Administrador Unico
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 120, S 8, H SE 88395, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Empresa: WENOLIV SL
Administrador Solidario
- Garcia Villar Wenceslao
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 120, S 8, H SE 88395, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Empresa: WENOLIV SL
Socio Único
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 120, S 8, H SE 88395, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Empresa: RIEGOS Y SERVICIOS AGRICOLAS SL
Apoderado
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 191, S 8, H BA 3, I/A 8 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-06
Empresa: WENOLIV SL
Administrador Solidario
- Garcia Villar Wenceslao
- Rodriguez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 119, S 8, H SE 88395, I/A 1 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-41
Información de RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos