RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECAINTER ASESORES Y COMERCIO EXTERIOR SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | |
RICHSGATE SL | Administrador Solidario | 18/04/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
Empresa: TERRA MEDULAS SL
Administrador Solidario
- Hernandez De Caceres Gutierrez Roberto
- Rodriguez Nuñez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517, L 3426, F 53, S 8, H MA 97338, I/A 3 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Empresa: GANANOQUE SL
Administrador Solidario
- Hernandez De Caceres Gutierrez Roberto
- Rodriguez Nuñez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4981, L 3888, F 192, S 8, H MA112592, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Administrador Unico
- Rodriguez Nuñez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5094, L 4001, F 212, S 8, H MA116619, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Empresa: GANANOQUE SL
Administrador Solidario
- Hernandez De Caceres Gutierrez Roberto
- Rodriguez Nuñez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4981, L 3888, F 191, S 8, H MA112592, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-29
Empresa: RICHSGATE SL
Administrador Solidario
- Hernandez De Caceres Gutierrez Roberto
- Rodriguez Nuñez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 140, S 8, H MA101144, I/A 1 (18/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Información de RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ NUÑEZ LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos