RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONGELADOS MAVI SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
DENTAL RODRIGUEZ MUÑOZ SL | Socio Unico | 06/03/2019 | |
DENTAL RODRIGUEZ MUÑOZ SL | Administrador Unico | 06/03/2019 | |
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 20/09/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: CONGELADOS MAVI SL
Administrador Unico
- Rodriguez Muñoz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 125, S 8, H TO 9488, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-45
Empresa: DENTAL RODRIGUEZ MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Muñoz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38891 , F 1, S 8, H M 691154, I/A 1 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: DENTAL RODRIGUEZ MUÑOZ SL
Socio Único
- Rodriguez Muñoz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38891 , F 1, S 8, H M 691154, I/A 1 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: TALLERES MOTOR RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Muñoz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55, L 13, F 132, S 8, H AV 692, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-05
Información de RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos