RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
ALMIFER SL | Administrador Unico | 20/10/1998 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
Empresa: FERNANDO RODRIGUEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moya Fernando
- Rodriguez Moya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 159, S 8, H SE 8696, I/A 7 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-41
Empresa: FERNANDO RODRIGUEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 159, S 8, H SE 8696, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-41
Empresa: FERNANDO RODRIGUEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 158, S 8, H SE 8696, I/A 5 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-41
Empresa: FERNANDO RODRIGUEZ E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moya Antonio
- Rodriguez Moya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 158, S 8, H SE 8696, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-41
Empresa: ALMIFER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201, L 262, F 90, S 8, H SE 13610, I/A 3 (20/10/1998)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Información de RODRIGUEZ MOYA FERNANDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MOYA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MOYA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos