RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENTESA SOLAR SL | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 17/05/2022 |
CUBIERTAS SOLARES SALOBRE SL | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 09/11/2015 |
SERVICIOS ELECTRICOS SIERRA DE ALCARAZ SL | Administrador Solidario | 28/10/2009 | 17/08/2015 |
HONTALOPAT SL | Administrador Unico | 14/10/2014 | 19/05/2015 |
MENTESA SOLAR SL | Administrador Unico | 06/11/2014 | |
HONTALOPAT SL | Administrador Solidario | 19/05/2011 | 14/10/2014 |
CUBIERTAS SOLARES SALOBRE SL | Socio Unico | 27/04/2009 | 28/10/2009 |
CUBIERTAS SOLARES SALOBRE SL | Administrador Unico | 27/04/2009 | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
Empresa: MENTESA SOLAR SL
Administrador Solidario
- De Castellvi Laa Alvaro Roman
- Garrigos Muñoz Manuel Jesus
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 599, F 196, S 8, H AB 17118, I/A 5 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-02
Empresa: CUBIERTAS SOLARES SALOBRE SL
Administrador Solidario
- Lopez Trigo Eduardo
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 125, S 8, H AB 20645, I/A 4 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-02
Administrador Solidario
- Garcia Galdon Juan Manuel
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 124, S 8, H AB 20970, I/A 2 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-02
Empresa: HONTALOPAT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 121, S 8, H CR 18518, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-13
Empresa: MENTESA SOLAR SL
Administrador Solidario
- De Castellvi Laa Alvaro
- Garrigos Muñoz Manuel Jesus
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 599, F 196, S 8, H AB 17118, I/A 4 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-02
Empresa: MENTESA SOLAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 599, F 196, S 8, H AB 17118, I/A 4 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-02
Empresa: HONTALOPAT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 43, S 8, H CR 18518, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-13
Empresa: HONTALOPAT SL
Administrador Solidario
- Lopez Trigo Eduardo
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 43, S 8, H CR 18518, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-13
Empresa: HONTALOPAT SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 43, S 8, H CR 18518, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-13
Empresa: CUBIERTAS SOLARES SALOBRE SL
Administrador Solidario
- Lopez Trigo Eduardo
- Rodriguez Moreno Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884, L 648, F 141, S 8, H AB 20645, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-02
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MORENO CANDIDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MORENO CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MORENO CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos