RODRIGUEZ MORALES CARLOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MORALES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ MORALES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMO DESIGNS SL | Administrador Unico | 10/01/2020 | |
ROMO DESIGNS SL | Socio Unico | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MORALES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MORALES CARLOS
Empresa: ROMO DESIGNS SL
Socio Único
- Rodriguez Morales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 36, S 8, H CO 38963, I/A 3 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-14
Empresa: ROMO DESIGNS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Morales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 36, S 8, H CO 38963, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-14
Empresa: TRANS FALCO SLL
Liquidador
- Rodriguez Morales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 223, S 8, H PM 16394, I/A 6 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-07
Empresa: TRANS FALCO SLL
Administrador Unico
- Rodriguez Morales Carlos
Liquidador
- Rodriguez Morales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 223, S 8, H PM 16394, I/A 6 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-07
Empresa: TRANS FALCO SLL
Administrador Unico
- Rodriguez Morales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 222, S 8, H PM 16394, I/A 5 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-07
Información de RODRIGUEZ MORALES CARLOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MORALES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MORALES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos