RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITAL NUTRICION SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2013 | |
INVERSIONES 3 DE 30 SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2010 | |
INVERSIONES 3 DE 30 SL | Apoderado | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
Empresa: PLANETA 3D30 SL
Administrador Solidario
- Grande Gil Constantino
- Rodriguez Millan Molina Teresa Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27946 , F 73, S 8, H M 503686, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Empresa: VITAL NUTRICION SL
Administrador Mancomunado
- Palomares Bueno Francisco Javier
- Rodriguez Millan Molina Teresa Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30826 , F 128, S 8, H M 554805, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Empresa: PLANETA 3D30 SL
Administrador Solidario
- Grande Gil Constantino
- Hernandez Ruiz Francisco-jose
- Rodriguez Millan Molina Teresa Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27946 , F 66, S 8, H M 503686, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Empresa: INVERSIONES 3 DE 30 SL
Apoderado
- Grande Gil Constantino
- Hernandez Ruiz Francisco-jose
- Rodriguez Millan Molina Teresa Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27924 , F 34, S 8, H M 503300, I/A 2 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Empresa: INVERSIONES 3 DE 30 SL
Administrador Mancomunado
- Grande Gil Constantino
- Hernandez Ruiz Francisco-jose
- Rodriguez Millan Molina Teresa Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27924 , F 31, S 8, H M 503300, I/A 1 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Información de RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MILLAN MOLINA TERESA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos