RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DML TENJO SL | Socio Unico | 20/02/2021 | |
DML TENJO SL | Administrador Unico | 20/02/2021 | |
TRANSPORTES Y ELEVACIONES MANUEL RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 27/01/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
Empresa: LA SOLEDAD SL
Administrador Solidario
- Leria Mateo Maria Luz
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 154, S 8, H SS 6881, I/A 14 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: MONS SL
Administrador Solidario
- Leria Mateo Maria Luz
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 86, S 8, H SS 5917, I/A 8 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: ROLSDEGUI TODOTODO SL
Administrador Solidario
- Leria Mateo Maria Luz
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 178, S 8, H SS 1554, I/A 6 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: TODOTODO SUPER SL
Administrador Solidario
- Leria Mateo Maria Luz
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 168, S 8, H SS 1552, I/A 6 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: DML TENJO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41408 , F 90, S 8, H M 733884, I/A 1 (20/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: DML TENJO SL
Socio Único
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41408 , F 90, S 8, H M 733884, I/A 1 (20/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: HERRODLE SL
Administrador Unico
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 131, S 8, H SS 5885, I/A 7 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Empresa: DISTRIBUIDORA NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Leria Mateo Maria Luz
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 168, S 8, H NA 2925, I/A 19 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-31
Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX SA
Consejero Delegado
- Rodriguez Menendez Manuel
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 223, S 8, H A 68025, I/A 15 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-03
Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX SA
Consejero Delegado
- Rodriguez Menendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 223, S 8, H A 68025, I/A 12 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-03
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos