RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICA LOS PLANTIOS SL | Administrador Unico | 05/06/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
Empresa: CARNICA LOS PLANTIOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32079 , F 149, S 8, H M 577325, I/A 4 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: HISPANICA DE VIALES 2011 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32844 , F 83, S 8, H M 591241, I/A 3 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Empresa: HISPANICA DE VIALES 2011 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 162, S 8, H SA 14067, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-37
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Oscar
- Rodriguez Sanchez Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22326 , F 51, S 8, H M 398616, I/A 14 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20376 , F 152, S 8, H M 360332, I/A 15 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Empresa: JAMON SALAMANCA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Oscar
- Rodriguez Sanchez Mariano
Presidente
Secretario
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22127 , F 179, S 8, H M 59420, I/A 44 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
Empresa: MULTIPLAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 94, S 8, H SA 1740, I/A 6 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-37
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Oscar
- Rodriguez Sanchez Mariano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20376 , F 152, S 8, H M 360332, I/A 14 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-28
Empresa: PROYECTOS EDITORIALES SALAMANCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Sanchez Mariano
Consejero
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Sanchez Mariano
Presidente
Secretario
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 33, S 8, H SA 3498, I/A 46 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-37
Empresa: GESTIBERICA 4001 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Mateos Daria
- Rodriguez Mateos Maria Isabel
- Rodriguez Mateos Oscar
- Rodriguez Sanchez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 91, S 8, H M 145052, I/A 15 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MATEOS MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos