RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO ACOSUR SL | Administrador Unico | 22/12/2014 | |
ROMAT REFORMAS INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 04/05/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
Empresa: REVESTIMIENTOS CARLO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Martin Carlos Manuel
- Rodriguez Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10131 , F 93, S 8, H M 151764, I/A 9 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: MANTENIMIENTO ACOSUR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 97, S 8, H H 714, I/A 6 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-21
Empresa: ROMAT REFORMAS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Martin Alberto
- Rodriguez Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29893 , F 170, S 8, H M 537981, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: REGUJO CENTRO DE ESTANCIA DIURNO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 150, S 8, H GC 35997, I/A 5 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-35
Empresa: REGUJO CENTRO DE ESTANCIA DIURNO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 148, S 8, H GC 35997, I/A 2 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-35
Información de RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARTIN MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos