RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE NARIXA SA | Secretario No Consejero | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
Empresa: ALY-SON INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Bermudez Antonio
- Rodriguez Martin Loreto
- Rodriguez Martin Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332, L 2244, F 162, S 8, H MA 63990, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-29
Empresa: AGUAS DE NARIXA SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Rodriguez Martin Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5024, L 3931, F 75, S 8, H MA101413, I/A 7 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-29
Empresa: EIXCARD 2003 RESTAURACIO SL
Administrador Solidario
- Moreno De Vega Soto Mercedes
- Rodriguez Martin Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35594 , F 117, S 8, H B 273456, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Empresa: AGUAS DE NARIXA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rodriguez Martin Margarita
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4644, L 3552, F 185, S 8, H MA101413, I/A 1 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-29
Información de RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARTIN MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos