RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA | Apoderado Solidario | 25/04/2016 | 01/02/2018 |
RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA | Apoderado Solidario | 30/12/2015 | 23/01/2018 |
RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA | Apoderado | 31/08/2016 | 23/01/2018 |
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 02/02/2016 | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7398, L 4699, F 73, S 8, H V 12045, I/A 187 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-46
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Apoderado
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35819 , F 91, S 8, H M 42522, I/A 302 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 213, S 8, H B 39468, I/A 234 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 121, S 8, H M 42522, I/A 291 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA
Apoderado Solidario
- Herrera Marquez Maria Teresa
- Moreno Garcia Maria Henar
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045, I/A 173 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Herrera Marquez Maria Teresa
- Moreno Garcia Maria Henar
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 126, S 8, H B 39468, I/A 216 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-08
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado Solidario
- Moreno Garcia Maria Henar
- Rodriguez Martin Florisela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 118, S 8, H M 42522, I/A 282 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Información de RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos