RODRIGUEZ MARRERO JUAN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARRERO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ MARRERO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROHERSA PRODUCTOS CONGELADOS SL | Administrador Solidario | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARRERO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARRERO JUAN
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 180, S 8, H M 673087, I/A 8 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: G M PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 210, S 8, H M 5931, I/A 43 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: G M PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 209, S 8, H M 5931, I/A 39 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
Miem.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 178, S 8, H M 673087, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: ROHERSA PRODUCTOS CONGELADOS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Hernandez Rubens
- Rodriguez Marrero Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 79, S 8, H TF 5284, I/A 11 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-38
Empresa: ROHERSA PRODUCTOS CONGELADOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marrero Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 79, S 8, H TF 5284, I/A 9 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-38
Información de RODRIGUEZ MARRERO JUAN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARRERO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARRERO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos