RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA SEVILLANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SL | Apoderado | 29/07/2013 | 19/03/2020 |
EMPRESA SEVILLANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SL | Apoderado | 03/10/2013 | 19/03/2020 |
EMPRESA SEVILLANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SL | Administrador Solidario | 28/05/2018 | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
Administrador Solidario
- Lopez De Haro Mercedes Rosalia
- Rodriguez Marquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 169, S 8, H SE 9616, I/A 48 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-41
Administrador Solidario
- Lopez De Haro Mercedes Rosalia
- Rodriguez Marquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 168, S 8, H SE 9616, I/A 47 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-41
Apoderado
- Rodriguez Marquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 166, S 8, H SE 9616, I/A 40 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-41
Apoderado
- Rodriguez Marquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 34, S 8, H SE 9616, I/A 38 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-41
Información de RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos